SARAO VILLA DE UMBRETE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Virgen del Rocio, 8
Código Postal 41806
Municipio Umbrete
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SARAO VILLA DE UMBRETE SL
CIF B91786269
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 03/12/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SARAO VILLA DE UMBRETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SARAO VILLA DE UMBRETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cotan Rodriguez Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 23/06/2009 | 19/06/2010 |
Cotan Rodriguez Jose Manuel | Liquidador | 19/06/2010 | 19/06/2010 |
Garcia Fernandez Jose Joaquin | Administrador Mancomunado | 23/06/2009 | 19/06/2010 |
Cortes Delgado Manuel | Administrador Mancomunado | 12/01/2009 | 23/06/2009 |
Cotan Rodriguez Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 12/01/2009 | 23/06/2009 |
Garcia Fernandez Jose Joaquin | Administrador Mancomunado | 12/01/2009 | 23/06/2009 |
ACTOS BORME DE SARAO VILLA DE UMBRETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 171, S 8, H SE 81371, I/A 3 (19/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 171, S 8, H SE 81371, I/A 3 (19/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 171, S 8, H SE 81371, I/A 3 (19/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 171, S 8, H SE 81371, I/A 3 (19/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-195-41
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el artículo 8º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 171, S 8, H SE 81371, I/A 2 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 171, S 8, H SE 81371, I/A 2 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 171, S 8, H SE 81371, I/A 2 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-41
- Se designan como órgano de administración de la sociedad, aTRES ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS, actuando al menos dos deellos conjuntamente.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 170, S 8, H SE 81371, I/A 1 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 170, S 8, H SE 81371, I/A 1 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41