SAPTALDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Zelai Ondo Plaza, 7
Código Postal 20800
Municipio Zarautz
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SAPTALDE SL
CIF B75008763
Capital Social 12020.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 08/09/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Aranda Basterra Ana Isabel
VINCULACIONES DE SAPTALDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAPTALDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Basterra Ana Isabel | Socio Unico | 23/01/2012 | 20/05/2013 |
Aranda Basterra Ana Isabel | Administrador Unico | 23/01/2012 | 20/05/2013 |
Aranda Basterra Ana Isabel | Liquidador | 20/05/2013 | 20/05/2013 |
Aranda Basterra Ana Isabel | Administrador Solidario | 13/05/2010 | 23/01/2012 |
Navarro Pareja Joan | Administrador Solidario | 13/05/2010 | 23/01/2012 |
Aranda Basterra Ana Isabel | Administrador Unico | 29/09/2009 | 13/05/2010 |
ACTOS BORME DE SAPTALDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 25, S 8, H SS 31865, I/A 4 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 25, S 8, H SS 31865, I/A 4 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 25, S 8, H SS 31865, I/A 4 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 25, S 8, H SS 31865, I/A 4 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 25, S 8, H SS 31865, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 25, S 8, H SS 31865, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 25, S 8, H SS 31865, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 25, S 8, H SS 31865, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20