SAONA DENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Atocha, 95
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAONA DENT SL
CIF B86943842
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 18/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jimenez Mero Carla
VINCULACIONES DE SAONA DENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAONA DENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bolaños Frias Maria Natalia | Liquidador | 13/07/2021 | 13/07/2021 |
Bolaños Frias Maria Natalia | Administrador Unico | 05/07/2021 | 13/07/2021 |
Jimenez Mero Carla | Socio Unico | 19/02/2014 | 13/07/2021 |
Jimenez Mero Carla | Administrador Unico | 19/02/2014 | 05/07/2021 |
ACTOS BORME DE SAONA DENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 12, S 8, H M 575494, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 12, S 8, H M 575494, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 12, S 8, H M 575494, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 12, S 8, H M 575494, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 11, S 8, H M 575494, I/A 2 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 11, S 8, H M 575494, I/A 2 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 10, S 8, H M 575494, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 10, S 8, H M 575494, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Dirección:C/ ATOCHA 95 - LOCAL (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/02/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA INTERMEDIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA Y DE MEDICINA ESTETICA. 9602
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31981 , F 10, S 8, H M 575494, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28