SANZCORIN INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social SANZCORIN INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanz Gallego Enrique
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SANZCORIN INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANZCORIN INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECABANK SA | EntidDeposit | 03/01/2013 | 16/08/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/07/2009 | 16/08/2017 |
INVERCAIXA GESTION SA SGIIC | Entidad Gestora | 22/08/2014 | 16/08/2017 |
Sanz Cordoba Elena | Consejero | 30/07/2013 | 16/08/2017 |
Sanz Cordoba Enrique Jesus | Consejero | 30/07/2013 | 16/08/2017 |
Sanz Cordoba Enrique Jesus | Secretario | 05/07/2011 | 16/08/2017 |
Sanz Gallego Enrique | Presidente | 05/07/2011 | 16/08/2017 |
Sanz Gallego Enrique | Consejero | 05/07/2011 | 16/08/2017 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 02/06/2015 | 16/08/2017 |
Servicio De Compensacion Y Liquidacion De La Bolsa | Ent.Reg.Cont | 02/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANZCORIN INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 212, S 8, H M 277453, I/A 30 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
- Queda cerrada la hoja de la sociedad PROVISIONALMENTE por PLAZO DE SEIS MESES al haber sido absorbida por el fondo de inversión "CAIXABANK GESTION 25, S.L"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 212, S 8, H M 277453, I/A 29M (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
- La sociedad de esta hoja ha publicado el día 31 de enero de 2017 el proyecto de fusión en la web de su sociedad gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 163, S 8, H M 277453, I/A 1-m (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 212, S 8, H M 277453, I/A 29 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 211, S 8, H M 277453, I/A 28 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 211, S 8, H M 277453, I/A 27 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 211, S 8, H M 277453, I/A 27 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 211, S 8, H M 277453, I/A 26 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 211, S 8, H M 277453, I/A 26 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 211, S 8, H M 277453, I/A 25 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-28