SANYCOM TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Celler, 117
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANYCOM TECHNOLOGIES SL
CIF B64800790
Capital Social 144012.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Fecha de Constitución 04/02/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANYCOM TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANYCOM TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Centelles Satrustegui Enrique | Administrador Solidario | 12/01/2021 | 22/02/2022 |
Gallart Pasias Albert | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2021 | 22/02/2022 |
Gallart Pasias Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2021 | 22/02/2022 |
Kerman Elordi Izcoa | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2021 | 22/02/2022 |
Oses Mugica Nuria | Administrador Solidario | 12/01/2021 | 22/02/2022 |
Gallart Pasias Alberto | Administrador Unico | 20/09/2016 | 12/01/2021 |
Gallart Pasias Albert | Consejero | 14/12/2010 | 20/09/2016 |
Gallart Pasias Albert | Consejero Delegado | 14/12/2010 | 20/09/2016 |
Gallart Pasias Beatriz | REPR.143 RRM | 14/12/2010 | 20/09/2016 |
Pasias Lomelino Gloria | Consejero | 16/08/2016 | 20/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANYCOM TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47768 , F 147, S 8, H B 363372, I/A 10 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 18, S 8, H B 363372, I/A 9 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 16, S 8, H B 363372, I/A 8 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 16, S 8, H B 363372, I/A 7 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 16, S 8, H B 363372, I/A 7 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 15, S 8, H B 363372, I/A 6 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
Consejero Delegado
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 15, S 8, H B 363372, I/A 6 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
- RB DEL CELLER,117-119, BAJOS (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 15, S 8, H B 363372, I/A 5 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: PULSO EDICIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 15, S 8, H B 363372, I/A 5 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 15, S 8, H B 363372, I/A 5 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08