SANVIMODUL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Las Tortolas, 6
Código Postal 03690
Municipio San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANVIMODUL SL
CIF B42601856
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 28/09/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SANVIMODUL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANVIMODUL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Asensio Raul | Administrador Mancomunado | 30/10/2018 | 01/10/2021 |
Martinez Asensio Raul | Liquidador | 01/10/2021 | 01/10/2021 |
Sanchez Ruiz Esteban Santiago | Administrador Mancomunado | 30/10/2018 | 01/10/2021 |
Sanchez Ruiz Esteban Santiago | Liquidador | 01/10/2021 | 01/10/2021 |
Sanchez Ruiz Esteban Santiago | Apoderado | 31/10/2018 | 07/05/2020 |
ACTOS BORME DE SANVIMODUL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 123, S 8, H A 162299, I/A 4 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 123, S 8, H A 162299, I/A 4 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 123, S 8, H A 162299, I/A 4 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 123, S 8, H A 162299, I/A 4 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 123, S 8, H A 162299, I/A 3 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 123, S 8, H A 162299, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 122, S 8, H A 162299, I/A 1 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-03
Dirección:C/ LAS TORTOLAS 6 (SAN VICENTE DEL RASPEIG)
Comienzo de operaciones:28/09/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a.- Fabricación, construcción y comercialización, exportación e importación, tanto en venta como en alquiler, de todo tipo de estructuras y edificaciones modulares o prefabricadas, casetas, contenedores, etc. b.- Fabricación, instalación y comercialización, exportación e importación, tanto en venta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 122, S 8, H A 162299, I/A 1 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-03