SANTOS ASOCIADOS CONSULTORES ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Egues, 70
Código Postal 31620
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social SANTOS ASOCIADOS CONSULTORES ASESORES SL
CIF B71008833
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 21/04/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Santos Oderiz Fernando
VINCULACIONES DE SANTOS ASOCIADOS CONSULTORES ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTOS ASOCIADOS CONSULTORES ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santos Oderiz Fernando | Administrador Unico | 13/05/2009 | 13/11/2012 |
Santos Oderiz Fernando | Socio Unico | 07/02/2012 | 13/11/2012 |
Santos Oderiz Fernando | Liquidador Unico | 13/11/2012 | 13/11/2012 |
ACTOS BORME DE SANTOS ASOCIADOS CONSULTORES ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 163, S 8, H NA 29047, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 163, S 8, H NA 29047, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 163, S 8, H NA 29047, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 163, S 8, H NA 29047, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 163, S 8, H NA 29047, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 163, S 8, H NA 29047, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-3-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 162, S 8, H NA029047, I/A00001 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-31
Dirección:AVENIDA DE EGUES, nº 70 3º A,GORRAIZ (EGUES)
Comienzo de operaciones:21/04/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:OBJETO.- Constituye su objeto social: a.- la asesoría contable, mercantil,fiscal y laboral; b.- y la elaboración y gestión en planes de viabilidad de empresas y asistencia periódica de los mismos. Para el desarrollo de aquellas actividades que requieran titulación específica, salvo que alguno de los socios o todos ellos tengan u obtengan tal titulación, la Sociedad deberá
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 162, S 8, H NA029047, I/A00001 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-31