SANTIGA 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 390
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANTIGA 2010 SL
CIF B61154522
Actividad Promoción inmobiliaria
Auditor ACAUDIT AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SANTIGA 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTIGA 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACAUDIT AUDITORES SL | Auditor | 23/02/2011 | 04/08/2022 |
Grau Iglesias Alejandro | Apoderado Solidario | 25/04/2019 | 04/08/2022 |
Grau Iglesias Alejandro | REPR.143 RRM | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
Grau Iglesias Alejandro | REPR.143 RRM | 05/02/2021 | 04/08/2022 |
PILOU SL | Administrador Unico | 04/08/2022 | |
PILOU SL | Liquidador | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
Grau Argilaga Juan | REPR.143 RRM | 05/02/2021 | |
Mogas Umbert Jaime | Apoderado | 26/10/2018 | |
Gabarra Duran Jose | Apoderado | 21/07/2015 |
ACTOS BORME DE SANTIGA 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 95, S 8, H B 151057, I/A 14 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 95, S 8, H B 151057, I/A 14 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 95, S 8, H B 151057, I/A 14 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 94, S 8, H B 151057, I/A 13 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 94, S 8, H B 151057, I/A 13 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 93, S 8, H B 151057, I/A 12 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
- CL ARAGO Num.390 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 93, S 8, H B 151057, I/A 11 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: PILOU S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 93, S 8, H B 151057, I/A 11 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 93, S 8, H B 151057, I/A 10 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29157 , F 93, S 8, H B 151057, I/A 9 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08