SANTCARLES CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANTCARLES CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/10/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SANTCARLES CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTCARLES CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 16/10/2013 | 21/03/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 16/10/2013 | 21/03/2023 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 16/10/2013 | 21/03/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/10/2013 | 21/03/2023 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 04/08/2014 | 21/03/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 19/09/2016 | 21/03/2023 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 16/10/2013 | 21/03/2023 |
Tena Pitarch Felipe Vicente | Liquidador Suplente | 21/03/2023 | 21/03/2023 |
Tena Pitarch Felipe Vicente | Secretario | 16/10/2013 | 21/03/2023 |
Tena Pitarch Felipe Vicente | Consejero | 16/10/2013 | 21/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANTCARLES CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 156, S 8, H M 566613, I/A 6 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 156, S 8, H M 566613, I/A 6 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 156, S 8, H M 566613, I/A 6 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 156, S 8, H M 566613, I/A 6 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 155, S 8, H M 566613, I/A 5 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 155, S 8, H M 566613, I/A 5 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 155, S 8, H M 566613, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 155, S 8, H M 566613, I/A 3 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 155, S 8, H M 566613, I/A 3 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31478 , F 154, S 8, H M 566613, I/A 2 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28