SANTANDER ENVIOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Gran Via de Hortaleza, 3
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANTANDER ENVIOS SA
CIF A80997877
Actividad Otra intermediación monetaria
Nombres Anteriores
- LATINOENVIOS SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SANTANDER ENVIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTANDER ENVIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/11/2009 | 12/12/2018 |
Dios Cañero Beatriz | Apoderado | 16/12/2014 | 12/12/2018 |
GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL | Liquidador | 26/01/2018 | 12/12/2018 |
Gorostidi Pulgar Juan Maria | Apoderado | 18/06/2009 | 12/12/2018 |
Palacios Castañeda Carlos Javier | Apoderado | 11/11/2015 | 12/12/2018 |
Palacios Castañeda Carlos Javier | Director General | 16/11/2015 | 12/12/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 13/12/2016 | 12/12/2018 |
Rivero Gonzalez Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2016 | 12/12/2018 |
Valentin Valencia Yelmo | Representante | 26/01/2018 | 12/12/2018 |
Bascones Manguan Oscar | Consejero | 24/09/2010 | 26/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANTANDER ENVIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 216, S 8, H M 142184, I/A 63 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 216, S 8, H M 142184, I/A 63 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 216, S 8, H M 142184, I/A 62 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 216, S 8, H M 142184, I/A 62 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 216, S 8, H M 142184, I/A 62 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
- AVDA GRAN VIA DE HORTALEZA 3 - EDIFICIO CANTABRIA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 216, S 8, H M 142184, I/A 61 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 215, S 8, H M 142184, I/A 60 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 215, S 8, H M 142184, I/A 59 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 215, S 8, H M 142184, I/A 58 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21464 , F 214, S 8, H M 142184, I/A 57 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28