SANTANDER COMMERCIAL PAPER SA - EXTINGUIDA
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Razón Social SANTANDER COMMERCIAL PAPER SA
CIF A83916437
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 27/02/2004
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Soler Ramos Jose Antonio
VINCULACIONES DE SANTANDER COMMERCIAL PAPER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTANDER COMMERCIAL PAPER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/02/2012 | 29/01/2018 |
Otero Romero Eduardo | Secretario No Consejero | 22/07/2016 | 29/01/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 09/05/2016 | 29/01/2018 |
Roig Garcia Bernalt Pablo | Consejero | 13/10/2011 | 29/01/2018 |
Soler Ramos Jose Antonio | Presidente | 16/07/2010 | 29/01/2018 |
Soler Ramos Jose Antonio | Consejero | 16/07/2010 | 29/01/2018 |
Torio Martin Antonio | Consejero | 03/07/2009 | 29/01/2018 |
Urigoen Irusta Juan | Consejero | 13/07/2016 | 29/01/2018 |
Butragueño Rodriguez Borlado Natalia | Secretario | 22/07/2016 | |
Diaz Varona Maria Visitacion | Consejero | 22/10/2009 | 13/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANTANDER COMMERCIAL PAPER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 93, S 8, H M 346985, I/A 25 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
- COMUNICACION DEL REGISTRO MERCANTIL DE SANTANDER DE 3 DE ENERO DE 2018 DE HABER SIDO INSCRITA LA ABSORBCION DE LA SOCIEDAD POR LA DOMICILIADA ALLI "BANCO SANTANDER SA", QUEDANDO CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS PRACTICADOS DE ESTA HOJA Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 93, S 8, H M 346985, I/A 25 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
- Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral, por plazo de seis meses, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 del RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 93, S 8, H M 346985, I/A 24/M (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 93, S 8, H M 346985, I/A 23 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 93, S 8, H M 346985, I/A 23 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 92, S 8, H M 346985, I/A 22 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 92, S 8, H M 346985, I/A 22 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 92, S 8, H M 346985, I/A 22 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 92, S 8, H M 346985, I/A 21 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19719 , F 92, S 8, H M 346985, I/A 20 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28