SANTANA SAILING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Torrelodones, 13
Código Postal 28250
Municipio Torrelodones
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANTANA SAILING SL
CIF B86843141
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Reparación y mantenimiento naval
Fecha de Constitución 17/10/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANTANA SAILING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTANA SAILING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia San Miguel Barreiro Carmen | Apoderado | 05/11/2013 | 05/01/2022 |
Garcia San Miguel De Orueta Fernando | Liquidador | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
Garcia San Miguel De Orueta Fernando | Administrador Unico | 03/03/2014 | 05/01/2022 |
Santana Hidalgo David | Apoderado | 03/03/2014 | 05/01/2022 |
Santana Hidalgo David | Administrador Unico | 04/11/2013 | 03/03/2014 |
ACTOS BORME DE SANTANA SAILING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 34, S 8, H M 545674, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 34, S 8, H M 545674, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 34, S 8, H M 545674, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 34, S 8, H M 545674, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 34, S 8, H M 545674, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 33, S 8, H M 545674, I/A 4 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 33, S 8, H M 545674, I/A 3 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 33, S 8, H M 545674, I/A 3 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 32, S 8, H M 545674, I/A 2 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30316 , F 30, S 8, H M 545674, I/A 1 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28