SANTAMBROGIO ANAIAK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gabiria, 2
Código Postal 20305
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SANTAMBROGIO ANAIAK SL
CIF B75153312
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Fecha de Constitución 09/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANTAMBROGIO ANAIAK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTAMBROGIO ANAIAK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldalur Etxeberria Iker | Liquidador | 25/01/2017 | 25/01/2017 |
Aldalur Etxeberria Iker | Administrador Unico | 20/05/2016 | 25/01/2017 |
Santambrogio Estefano | Administrador Solidario | 11/04/2016 | 20/05/2016 |
Santambrogio Roberto | Administrador Solidario | 11/04/2016 | 20/05/2016 |
ACTOS BORME DE SANTAMBROGIO ANAIAK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 112, S 8, H SS 38539, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 112, S 8, H SS 38539, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 112, S 8, H SS 38539, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 112, S 8, H SS 38539, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 112, S 8, H SS 38539, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 112, S 8, H SS 38539, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 112, S 8, H SS 38539, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 109, S 8, H SS 38539, I/A 1 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-20
Dirección:C/ GABIRIA Nº2, 1ºH. (IRUN)
Comienzo de operaciones:09/11/15
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:el comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho, de todo tipo de material, tanto férreo como no férreo, acero, cobre, latón, aluminio y otros metales, procedentes de maquinaria, vehículos y otros materiales. Esta actividad se desarrollara tanto a nivel nacional como internacional, etc.,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 109, S 8, H SS 38539, I/A 1 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-20