SANTA PONSA HARBOUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alacant, 27
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANTA PONSA HARBOUR SL
CIF B57969396
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANTA PONSA HARBOUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTA PONSA HARBOUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIPROJECT MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 19/05/2016 | 19/01/2018 |
ARQUIPROJECT MEDITERRANEO SL | Liquidador | 19/01/2018 | 19/01/2018 |
Frank Malte | Apoderado Solidario | 19/05/2016 | 19/01/2018 |
Heider Christine | Apoderado Solidario | 19/05/2016 | 19/01/2018 |
Pouliart Raimund Jan | Socio Unico | 19/05/2016 | 07/11/2016 |
ACTOS BORME DE SANTA PONSA HARBOUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 82, S 8, H PM 78850, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 82, S 8, H PM 78850, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 82, S 8, H PM 78850, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 82, S 8, H PM 78850, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 82, S 8, H PM 78850, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-07
Capital Anterior: | 600.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 594.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 82, S 8, H PM 78850, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 81, S 8, H PM 78850, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 81, S 8, H PM 78850, I/A 2 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 81, S 8, H PM 78850, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 81, S 8, H PM 78850, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-07