SANTA MARIA DE LAS FLORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sebastia Dalmau, 9
Código Postal 08329
Municipio Teià
Provincia Barcelona
Razón Social SANTA MARIA DE LAS FLORES SL
CIF B66974585
Capital Social 53000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/03/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANTA MARIA DE LAS FLORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTA MARIA DE LAS FLORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaston Core Carlos | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | 16/12/2021 |
GIFERMAN SL | Liquidador | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
GIFERMAN SL | Administrador Unico | 14/11/2019 | 16/12/2021 |
Roehrich Rubio Marco | REPR.143 RRM | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
Roehrich Rubio Marco | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | 16/12/2021 |
Roehrich Rubio Marco | REPR.143 RRM | 14/11/2019 | 16/12/2021 |
Gallemi Marimon Maria | Apoderado Solidario | 20/02/2020 | 11/06/2020 |
De Celis Bernat Gloria | Administrador Solidario | 30/03/2017 | 14/11/2019 |
Roehrich Saporta Daniel | Administrador Solidario | 30/03/2017 | 14/11/2019 |
ACTOS BORME DE SANTA MARIA DE LAS FLORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 85, S 8, H B 501024, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 85, S 8, H B 501024, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 85, S 8, H B 501024, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 84, S 8, H B 501024, I/A 8 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 84, S 8, H B 501024, I/A 7 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: GIFERMAN S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 84, S 8, H B 501024, I/A 6 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 84, S 8, H B 501024, I/A 5 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 84, S 8, H B 501024, I/A 5 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 53.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 83, S 8, H B 501024, I/A 4 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 83, S 8, H B 501024, I/A 3 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08