SANTA LAVINIA 83 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BARON SANTA MARIA DEL SEPULCRO 1
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social SANTA LAVINIA 83 SL
CIF B57525529
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/10/2007
Nombres Anteriores
- STILL MISSING YOU SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANTA LAVINIA 83 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTA LAVINIA 83 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buendgens Guido Josef | Administrador Unico | 25/09/2017 | 09/09/2021 |
Buendgens Guido Josef | Liquidador | 09/09/2021 | 09/09/2021 |
Buendgens Guido Josef | Administrador Solidario | 21/07/2017 | 25/09/2017 |
Vives Mas Pedro Gabriel | Administrador Solidario | 21/07/2017 | 25/09/2017 |
Vives Mas Pedro | Administrador Unico | 21/07/2017 |
ACTOS BORME DE SANTA LAVINIA 83 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 76, S 8, H PM 60000, I/A 5 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 76, S 8, H PM 60000, I/A 5 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 76, S 8, H PM 60000, I/A 5 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 76, S 8, H PM 60000, I/A 5 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 56, S 8, H PM 60000, I/A 4 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 56, S 8, H PM 60000, I/A 4 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 56, S 8, H PM 60000, I/A 4 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 56, S 8, H PM 60000, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 56, S 8, H PM 60000, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 56, S 8, H PM 60000, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-07