SANSET PADEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Gregorio Molina, 22
Código Postal 46800
Municipio Xàtiva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANSET PADEL SL
CIF B98831787
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 26/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANSET PADEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANSET PADEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Martinez Jorge | Administrador Unico | 17/10/2016 | 30/11/2021 |
Alonso Martinez Jorge | Liquidador Unico | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
Cuenca Cordobes Lluis | Administrador Unico | 31/05/2016 | 17/10/2016 |
ACTOS BORME DE SANSET PADEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 16, S 8, H V 171081, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 16, S 8, H V 171081, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 16, S 8, H V 171081, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 16, S 8, H V 171081, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 16, S 8, H V 171081, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 16, S 8, H V 171081, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 16, S 8, H V 171081, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 14, S 8, H V 171081, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-46
Dirección:C/ GREGORIO MOLINA 22 3 (XATIVA)
Comienzo de operaciones:26/05/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Artículo 2 . Objeto. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1 4/ 201 3 de emprendedores de 27 de Septiembre, esta sociedad tiene como CNAE principales los números 9311; 9312; 9.319; 4764 y 5610, y su objeto social consiste en: - La explotación de instalaciones deportivas para la práctica del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10132, L 7414, F 14, S 8, H V 171081, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-46