SANRES URBANA SL - EXTINGUIDA
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Razón Social SANRES URBANA SL
CIF B30687644
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SANRES URBANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANRES URBANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caridad De Santiago Restoy | Secretario | 27/12/2013 | |
Caridad De Santiago Restoy | Consejero | 27/12/2013 | |
Jose Maria De Santiago Restoy | Consejero | 29/09/2009 | 27/12/2013 |
Josefina Luz De Santiago Restoy | Vicesecret. | 27/12/2013 | |
Josefina Luz De Santiago Restoy | Consejero | 27/12/2013 | |
LAVENDELPLATZ 222 SL | Presidente | 27/12/2013 | |
LAVENDELPLATZ 222 SL | Consejero | 27/12/2013 | |
Maria De Los Angeles De Santiago Restoy | Vicesecret. | 27/12/2013 | |
Maria De Los Angeles De Santiago Restoy | Consejero | 27/12/2013 | |
Maria De Los Angeles Restoy Zamora | Vicesecret. | 13/01/2012 | 27/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANRES URBANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 215, S 8, H MU 10808, I/A 14 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 215, S 8, H MU 10808, I/A 14 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 215, S 8, H MU 10808, I/A 14 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 215, S 8, H MU 10808, I/A 14 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
- OTORGAMIENTO DE PODER CONFERIDO A FAVOR DE LA PERSONA QUE OSTENTE EL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,quien actuara con caracter mancomunado junto con uno cualesquiera de los miembros del consejo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 213, S 8, H MU 10808, I/A 13 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 213, S 8, H MU 10808, I/A 13 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-30
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 213, S 8, H MU 10808, I/A 12 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-30
Consejero Delegado
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 213, S 8, H MU 10808, I/A 12 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-203-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-30