SANPETI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concejal Garcia Feo, 30
Código Postal 35011
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social SANPETI SL
CIF B35923184
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/10/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANPETI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANPETI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Miranda Rafael | Liquidador | 21/02/2019 | 21/02/2019 |
GRUPO SATOCAN SA | Administrador Solidario | 05/01/2017 | 21/02/2019 |
SATOCAN SA | Administrador Solidario | 05/01/2017 | 21/02/2019 |
Sanjuan Y Jover Juan Miguel | Administrador Unico | 05/01/2017 |
ACTOS BORME DE SANPETI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 42, S 8, H GC 37993, I/A 3 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 42, S 8, H GC 37993, I/A 3 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 42, S 8, H GC 37993, I/A 3 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 42, S 8, H GC 37993, I/A 3 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 41, S 8, H GC 37993, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 41, S 8, H GC 37993, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 41, S 8, H GC 37993, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-181-35