SANITARIA DIAGNOSTICA GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de San Millan de la Cogolla, 6
Código Postal 47015
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANITARIA DIAGNOSTICA GLOBAL SL
CIF B47688536
Capital Social 22000.0 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 05/01/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANITARIA DIAGNOSTICA GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANITARIA DIAGNOSTICA GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Seara Arturo | Administrador Solidario | 13/01/2012 | 27/12/2017 |
Fernandez Seara Arturo | Liquidador | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
Rodriguez Gonzalez Maria Aranzazu | Administrador Solidario | 31/08/2015 | 27/12/2017 |
Dominguez Fernandez Jose Juan | Administrador Solidario | 27/05/2014 | 31/08/2015 |
Pinedo Del Campo Juan Ignacio | Administrador Solidario | 13/01/2012 | 27/05/2014 |
ACTOS BORME DE SANITARIA DIAGNOSTICA GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 6 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 6 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 6 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 6 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 5 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 5 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-47
- C/ MONASTERIO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA 6 BAJO (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 4 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-47
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 19.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 633,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 116, S 8, H VA 24526, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 115, S 8, H VA 24526, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-47