SANITARIA BALEAR SA - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social SANITARIA BALEAR SA
CIF A07011786
Actividad Actividades hospitalarias
Página Web www.clinicarotger.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANITARIA BALEAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANITARIA BALEAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN AUDITORES ISLAS BALEARES SL | Auditor | 10/03/2014 | 28/10/2015 |
Canal Gomara Jorge | Apoderado | 28/10/2015 | |
Oliver Florit Antonio | Apoderado | 28/10/2015 | |
Palmer Bennasar Antonio | Apoderado | 28/10/2015 | |
Palmer Homs Jaime | Letrado Asesor | 28/10/2015 | |
Pericas Canaves Bartolome | Apoderado | 28/10/2015 | |
Rotger Regi Ramon | Apoderado | 06/05/2013 | 28/10/2015 |
Rotger Salas Fernando | Administrador Unico | 05/05/2011 | 28/10/2015 |
Vidal Rigo Miguel | Apoderado | 28/10/2015 | |
FORNES & SALAS AUDITORS SL | Auditor | 03/08/2011 | 10/03/2014 |
ACTOS BORME DE SANITARIA BALEAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 142, S 8, H PM 1098, I/A 43 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 142, S 8, H PM 1098, I/A 43 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 142, S 8, H PM 1098, I/A 43 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-07
Administrador Unico
Letrado Asesor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 142, S 8, H PM 1098, I/A 43 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 142, S 8, H PM 1098, I/A 42 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 142, S 8, H PM 1098, I/A 42 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 142, S 8, H PM 1098, I/A 41 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-07
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20º.- Retribucion del administrador.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 142, S 8, H PM 1098, I/A 40 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 141, S 8, H PM 1098, I/A 39 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-07