SANITALIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo San Francisco de Sales, 41
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANITALIA SL
CIF B85971406
Capital Social 24012.0 Euros
Actividad Edición de revistas
Fecha de Constitución 01/06/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANITALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANITALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Serrano Eduardo Javier | Liquidador Solidario | 09/04/2021 | 09/04/2021 |
Martin Serrano Eduardo Javier | Administrador Solidario | 17/06/2010 | 09/04/2021 |
Martin Serrano Miguel Angel | Liquidador Solidario | 09/04/2021 | 09/04/2021 |
Martin Serrano Miguel Angel | Administrador Solidario | 17/06/2010 | 09/04/2021 |
ACTOS BORME DE SANITALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 46, S 8, H M 499148, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 46, S 8, H M 499148, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 46, S 8, H M 499148, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 46, S 8, H M 499148, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 44, S 8, H M 499148, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28
Dirección:PASEO DE SAN FRANCISCO DE SALES 41 Esc.1 1º (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/06/10
Capital:24.012,00 Euros
Objeto social:LA GESTION DE NEGOCIOS AJENOS, REPRESENTACION, MEDIACION MERCANTIL ENOPERACIONES INMOBILIARIAS Y MOBILIARIAS, Y GESTION DE SU PROPIO PATRIMONIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 44, S 8, H M 499148, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28