SANIR INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Numancia, 187
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANIR INVEST SL
CIF B66042862
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANIR INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANIR INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pujadas Casas Andres | Administrador Unico | 02/07/2013 | 20/01/2022 |
Pujadas Casas Andres | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 23/05/2013 | 02/07/2013 |
ACTOS BORME DE SANIR INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 171, S 8, H B 438009, I/A 3 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 171, S 8, H B 438009, I/A 3 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 171, S 8, H B 438009, I/A 3 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
- LA COMPRA,VENTA,ALQUILER,PARCELACION Y URBANIZACION DE SOLARES,TERRENOS Y FINCAS DE CUALQUIER NATURALEZA,PUDIENDO PROCEDER A LA EDIFICACION DE LOS MISMOS,Y A SU ENAJENACION,INTEGRAMENTE EN FORMA PARCIAL O EN REGIMEN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 171, S 8, H B 438009, I/A 2 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-08
- CL NUMANCIA Num.187 P.7 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 171, S 8, H B 438009, I/A 2 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: ANDRES PUJADAS CASAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 171, S 8, H B 438009, I/A 2 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 171, S 8, H B 438009, I/A 2 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 171, S 8, H B 438009, I/A 2 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 170, S 8, H B 438009, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Dirección:CL L'AVENIR Num.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/05/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA,INTERMEDIACION,ARRENDAMIENTO,ADMINISTRACION,EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASEDE OBRAS Y CONSTRUCCIONES,TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 170, S 8, H B 438009, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08