SANINVER INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANINVER INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SANINVER INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANINVER INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 02/09/2015 | 24/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/09/2009 | 24/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 05/07/2022 | 24/02/2023 |
Garcia Santolalla Esther | Consejero | 21/09/2017 | 24/02/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 21/09/2017 | 24/02/2023 |
Rojo Rivera Maria Elena | Vicesecretario No Consejero | 22/12/2021 | 24/02/2023 |
Sanchez Garcia Veronica | Consejero | 29/03/2022 | 24/02/2023 |
Sanchez Garcia Veronica | Secretario | 29/03/2022 | 24/02/2023 |
Sanchez Gonzalez Justino | Apoderado | 17/10/2017 | 24/02/2023 |
Sanchez Gonzalez Justino Alfonso | Consejero | 30/08/2011 | 24/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANINVER INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 101, S 8, H M 301309, I/A 34 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 101, S 8, H M 301309, I/A 34 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 101, S 8, H M 301309, I/A 34 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 101, S 8, H M 301309, I/A 34 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 100, S 8, H M 301309, I/A 33 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 100, S 8, H M 301309, I/A 32 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 100, S 8, H M 301309, I/A 32 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 100, S 8, H M 301309, I/A 31 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 100, S 8, H M 301309, I/A 30 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27002 , F 99, S 8, H M 301309, I/A 29 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28