SANILABO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre San Roque, 30
Código Postal 46910
Municipio Benetússer
Provincia Valencia
Razón Social SANILABO SL
CIF B96141361
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 20/01/1993
Página Web www.sanilabo.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DELTALAB SL
Propietario DELTALAB SL
VINCULACIONES DE SANILABO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANILABO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brustenga Sol Oriol | Apoderado Mancomunado | 04/08/2023 | 13/08/2024 |
DELTALAB SL | Administrador Unico | 10/08/2020 | 13/08/2024 |
DELTALAB SL | Socio Unico | 10/08/2020 | 13/08/2024 |
Diab Gabri Nizar | Apoderado | 10/08/2020 | 13/08/2024 |
Monpeat Garcia Carme | Apoderado Mancomunado | 04/08/2023 | 13/08/2024 |
Rakkiatwong Benchaporn | Apoderado Mancomunado | 04/08/2023 | 13/08/2024 |
Diab Gabri Nizar | Administrador Solidario | 10/08/2020 | |
Diab Gabri Riad | Administrador Solidario | 22/12/2009 | 10/08/2020 |
Aladin Diab | Administrador Solidario | 22/12/2009 |
ACTOS BORME DE SANILABO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 23604, I/A 13 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-46
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 23604, I/A 12 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 23604, I/A 12 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (27/12/2023)
CVE: BORME-B-2024-3-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 8, S 8, H V 23604, I/A 10 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-46
- A los efectos del art. 143 del RRM se deja constancia, que DON JOSE SAEZ MATEOS persona física representante de la mercantil DELTALAB SL en el cargo de Administradora unica ha sido sustituida porDOÑA PONGSUDA PONGTANYA con NIE Y8744273D
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 7, S 8, H V 23604, I/A 8 m (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 7, S 8, H V 23604, I/A 9 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. La mercantil "DELTALAB SL" ha designado a DON JOSE SAEZ MATEOS, con DNI número 39342993K como persona física para que le represente en el cargo de administrador único de la socieda de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 6, S 8, H V 23604, I/A 8 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del art. 19 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 6, S 8, H V 23604, I/A 8 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 6, S 8, H V 23604, I/A 8 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-46