SANIHOLD SA - EXTINGUIDA
Razón Social SANIHOLD SA
CIF A95235313
Fecha de Constitución 29/11/2002
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente LLAHER SL
VINCULACIONES DE SANIHOLD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANIHOLD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lafuente Urquiza Pedro Juan | Consejero | 16/12/2022 | 10/05/2023 |
Lafuente Urquiza Pedro Juan | Consejero Delegado | 28/10/2014 | 10/05/2023 |
Lafuente Urquiza Pedro Juan | Consejero | 28/10/2014 | 10/05/2023 |
LLAHER SL | Consejero | 16/12/2022 | 10/05/2023 |
LLAHER SL | Presidente | 16/12/2022 | 10/05/2023 |
LLAHER SL | Consejero | 28/10/2014 | 10/05/2023 |
Notario Juaristi Angel | Consejero | 28/10/2014 | 10/05/2023 |
OIHAN BERRI SL | Secretario | 16/12/2022 | 10/05/2023 |
OIHAN BERRI SL | Consejero | 16/12/2022 | 10/05/2023 |
OIHAN BERRI SL | Secretario | 28/10/2014 | 10/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANIHOLD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4246 , F 115, S 8, H BI 35663, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-48
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4246 , F 115, S 8, H BI 35663, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4246 , F 115, S 8, H BI 35663, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4246 , F 115, S 8, H BI 35663, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4246 , F 114, S 8, H BI 35663, I/A 4 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4246 , F 114, S 8, H BI 35663, I/A 4 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4246 , F 113, S 8, H BI 35663, I/A 3 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-48