SANICER 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bonaplata, 1
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SANICER 2000 SL
CIF B62393947
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ALOSAN GESTION SL
VINCULACIONES DE SANICER 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANICER 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Giner Manuel | REPR.143 RRM | 21/01/2022 | 30/06/2022 |
ALOSAN GESTION SL | Administrador Unico | 21/01/2022 | 30/06/2022 |
Cachon Lopez Juan Carlos | Apoderado Solidario | 14/04/2022 | 30/06/2022 |
Gonzalez Rodriguez Esther | Apoderado | 16/08/2010 | 30/06/2022 |
Martinez Montero Raul | Apoderado Solidario | 14/04/2022 | 30/06/2022 |
Gonzalez Dominguez Jose Benito | Administrador | 21/01/2022 |
ACTOS BORME DE SANICER 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33443 , F 184, S 8, H B 226630, I/A 7 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33443 , F 183, S 8, H B 226630, I/A 6 (14/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33443 , F 182, S 8, H B 226630, I/A 5 (14/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL SOCIO UNICO:TRADER EDIFICAMAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33443 , F 182, S 8, H B 226630, I/A 4 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33443 , F 182, S 8, H B 226630, I/A 4 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33443 , F 182, S 8, H B 226630, I/A 4 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33443 , F 181, S 8, H B 226630, I/A 3 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08