SANHERVEL CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ COMUNIDAD DE MADRID 25 4º B
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SANHERVEL CONSULTING SL
CIF B86051224
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 13/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Heredia Junquer Santiago
VINCULACIONES DE SANHERVEL CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANHERVEL CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Echanove Berriz Manuel Carlos | Apoderado | 03/12/2012 | 17/08/2015 |
Heredia Junquer Santiago | Administrador Unico | 03/11/2010 | 17/08/2015 |
ACTOS BORME DE SANHERVEL CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28217 , F 57, S 8, H M 508230, I/A 4 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SANHERVEL CONSULTING SL
Nif:B86051224
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:6
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:06/03/2015
Número Procedimiento Concursal:151/2015
Datos Registrales:
Tomo:
28217
Libro:
0
Folio:
57
Hoja:
8-508230
Inscripción:
4
Fecha Inscripción17/08/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28217 , F 57, S 8, H M 508230, I/A 4 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SANHERVEL CONSULTING SL
Nif:B86051224
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:6
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:06/03/2015
Número Procedimiento Concursal:151/2015
Datos Registrales:
Tomo:
28217
Libro:
0
Folio:
57
Hoja:
8-508230
Inscripción:
4
Fecha Inscripción17/08/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28217 , F 57, S 8, H M 508230, I/A 4 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28217 , F 56, S 8, H M 508230, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
- C/ COMUNIDAD DE MADRID 25 4º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28217 , F 55, S 8, H M 508230, I/A 2 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28217 , F 55, S 8, H M 508230, I/A 2 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28217 , F 54, S 8, H M 508230, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Dirección:C/ ANTILOPE 3 1º A (GUADARRAMA)
Comienzo de operaciones:13/10/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA INTERMEDIACION EN EL ASESORAMIENTO A PARTICULARES Y EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE TODA CLASE EN ASPECTOS JURIDICOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y URBANISTICOS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28217 , F 54, S 8, H M 508230, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28