SANDRA COLLECTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DEL PLA Km 1'5
Código Postal 46117
Municipio Bétera
Provincia Valencia
Razón Social SANDRA COLLECTION SL
CIF B97583355
Actividad Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Fecha de Constitución 21/04/2005
Nombres Anteriores
- SANDRA SCHULLER SLNE
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANDRA COLLECTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANDRA COLLECTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Schuller Richard Willem | Administrador Unico | 18/08/2009 | 04/01/2024 |
Schuller Richard Willem | Liquidador Unico | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
Schuller Ramos Irene Sofia | Apoderado Solidario | 29/03/2010 | 06/04/2017 |
Schuller Ramos Ricardo Felipe | Apoderado Solidario | 29/03/2010 | 06/04/2017 |
Schuller Ramos Sandra Silvana | Administrador Unico | 18/08/2009 |
ACTOS BORME DE SANDRA COLLECTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 95, S 8, H V 135223, I/A 8 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 95, S 8, H V 135223, I/A 8 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 95, S 8, H V 135223, I/A 8 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 95, S 8, H V 135223, I/A 8 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 95, S 8, H V 135223, I/A 8 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 95, S 8, H V 135223, I/A 7 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-127-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 94, S 8, H V 135223, I/A 6 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 94, S 8, H V 135223, I/A 5 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-197-46