SANDOVAL & AMILLS ABOGADOS SCP - EXTINGUIDA
Dirección social CL P E Pl Aragonesa, 104
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SANDOVAL & AMILLS ABOGADOS SCP
Capital Social 2000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 29/03/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANDOVAL & AMILLS ABOGADOS SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANDOVAL & AMILLS ABOGADOS SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amills Beltran Sandra | Administrador Solidario | 04/01/2011 | 01/04/2022 |
Sandoval Granados Diego | Administrador Solidario | 04/01/2011 | 01/04/2022 |
Sandoval Granados Diego Amador | Liquidador | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
ACTOS BORME DE SANDOVAL & AMILLS ABOGADOS SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 215, S 8, H B 406968, I/A 2 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 215, S 8, H B 406968, I/A 2 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 215, S 8, H B 406968, I/A 2 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
- SOCIOS PROFESIONALES:DIEGO SANDOVAL GRANADOS Y DONA SANDRA AMILLS BELTRAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 212, S 8, H B 406968, I/A 1 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 212, S 8, H B 406968, I/A 1 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-08
Dirección:CL ARAGON Num.104 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:29/03/10
Capital:2.000,00 Euros
Objeto social:EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PROPIA DE LA ABOGACIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 212, S 8, H B 406968, I/A 1 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-08