SANCHITA RESTAURACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rafael Alberti, 4
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SANCHITA RESTAURACION SL
CIF B87525218
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SANCHITA RESTAURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANCHITA RESTAURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gosalvez Lara Luis Fernando | Apoderado | 19/05/2016 | 16/12/2021 |
Huerta Garcia Adelia | Liquidador | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
Huerta Garcia Adelia | Administrador Unico | 12/04/2016 | 16/12/2021 |
ACTOS BORME DE SANCHITA RESTAURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 72, S 8, H M 622494, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 72, S 8, H M 622494, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 72, S 8, H M 622494, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 72, S 8, H M 622494, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 71, S 8, H M 622494, I/A 2 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 71, S 8, H M 622494, I/A 1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-28
Dirección:C/ RAFAEL ALBERTI 4-1-A (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:22/03/16
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:- Turismo, hostelería y restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 71, S 8, H M 622494, I/A 1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-28