SANCHEZ Y SAAVEDRA SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social SANCHEZ Y SAAVEDRA SL
CIF B29632643
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SANCHEZ Y SAAVEDRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANCHEZ Y SAAVEDRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Martinez Francisco | Administrador Mancomunado | 07/06/2017 | 07/02/2022 |
Sanchez Saavedra Eduardo | Administrador Mancomunado | 07/06/2017 | 07/02/2022 |
Sanchez Saavedra Eduardo | Liquidador Mancomunado | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
Sanchez Saavedra Roberto | Administrador Mancomunado | 07/06/2017 | 07/02/2022 |
Sanchez Saavedra Roberto | Liquidador Mancomunado | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
Sanchez Martinez Francisco | Administrador Unico | 07/06/2017 |
ACTOS BORME DE SANCHEZ Y SAAVEDRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 8, S 8, H MA 28384, I/A 5 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 8, S 8, H MA 28384, I/A 5 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 8, S 8, H MA 28384, I/A 5 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 8, S 8, H MA 28384, I/A 5 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 8, S 8, H MA 28384, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
- Otras modificaciones estatutarias: 11. Organización y de la administración de la sociedad.-. 12. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 8, S 8, H MA 28384, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 8, S 8, H MA 28384, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 8, S 8, H MA 28384, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
- Alquiler y compraventa de motos de agua y embarcaciones, la organización de eventos deportivos y la reparación y comercialización de motos acuáticas, embarcaciones, repuestos y accesorios. El alquiler de bienes inmuebles. Explotación en régimen de alquiler de vehículos, motos, motocicletas, hamacas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985, L 898, F 7, S 8, H MA 28384, I/A 3 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-8-29