SANCHEZ ECHAVARRI CLIMATIZACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL EMPRESARIUM - CALLE ROMERO, 8, N
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social SANCHEZ ECHAVARRI CLIMATIZACION SL
CIF B50632231
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Administrador único
Propietario POLO'S REFRIG & AIR COND. SL
VINCULACIONES DE SANCHEZ ECHAVARRI CLIMATIZACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANCHEZ ECHAVARRI CLIMATIZACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Polo Cortes Oscar | Administrador Unico | 18/11/2014 | 29/12/2017 |
POLO'S REFRIG & AIR COND. SL | Socio Unico | 17/03/2017 | 29/12/2017 |
Polo Cortes Oscar | Socio Unico | 02/02/2017 | 17/03/2017 |
Polo Cortes Jaime | Administrador Solidario | 18/11/2014 | |
Polo Cortes Oscar | Administrador Solidario | 18/11/2014 |
ACTOS BORME DE SANCHEZ ECHAVARRI CLIMATIZACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 168, S 8, H Z 15761, I/A 8 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 168, S 8, H Z 15761, I/A 8 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 168, S 8, H Z 15761, I/A 8 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-50
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 168, S 8, H Z 15761, I/A 7 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 168, S 8, H Z 15761, I/A 6 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 167, S 8, H Z 15761, I/A 5 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 167, S 8, H Z 15761, I/A 5 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 167, S 8, H Z 15761, I/A 5 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-50