SANATORIO SANTA MARIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social SANATORIO SANTA MARIA SL
CIF B36006534
Capital Social 341839.68 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Luque Lopez Eva
VINCULACIONES DE SANATORIO SANTA MARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANATORIO SANTA MARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Martinez Pedro Ramon | Apoderado | 17/01/2019 | 25/10/2021 |
Luque Lopez Eva | Administrador Unico | 10/12/2009 | 25/10/2021 |
Roca Serra Ernesto | Administrador Unico | 10/12/2009 |
ACTOS BORME DE SANATORIO SANTA MARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4266, L 4266, F 46, S 8, H PO 6245, I/A 17 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4266, L 4266, F 46, S 8, H PO 6245, I/A 17 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206, L 1206, F 36, S 8, H PO 6245, I/A 16 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-36
Capital Anterior: | 10.836,00 | Euros |
Aumento de capital: | 331.003,68 | Euros |
Capital Actual: | 341.839,68 | Euros |
Porcentaje: | 3.054,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206, L 1206, F 36, S 8, H PO 6245, I/A 15 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-36
Capital Anterior: | 10.818,22 | Euros |
Aumento de capital: | 17,78 | Euros |
Capital Actual: | 10.836,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206, L 1206, F 36, S 8, H PO 6245, I/A 15 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206, L 1206, F 36, S 8, H PO 6245, I/A 14 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206, L 1206, F 36, S 8, H PO 6245, I/A 14 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-181-36