SAN REMO PORTALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BENITO FEIJOO 10 - LOCAL 2 Y 3. PORTALS NOUS
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social SAN REMO PORTALS SL
CIF B16523953
Capital Social 95000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 27/04/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAN REMO PORTALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAN REMO PORTALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Linares Frontera Juan Jose | Administrador Unico | 24/11/2020 | 14/12/2023 |
Linares Frontera Juan Jose | Liquidador | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
Linares Muñoz Juan Jose | Apoderado | 24/11/2020 | 14/12/2023 |
TORMANCROSS HOLDINGS SL | Administrador Unico | 22/06/2020 | 24/11/2020 |
De La Cruz Rovira Cristina Alejandra | Administrador Unico | 21/07/2017 | 22/06/2020 |
ACTOS BORME DE SAN REMO PORTALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 33, S 8, H PM 82058, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 33, S 8, H PM 82058, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 33, S 8, H PM 82058, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 33, S 8, H PM 82058, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 33, S 8, H PM 82058, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 172, S 8, H PM 82058, I/A 5 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-07
- C/ BENITO FEIJOO 10 - LOCAL 2 Y 3. PORTALS NOUS (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 172, S 8, H PM 82058, I/A 4 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 172, S 8, H PM 82058, I/A 4 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 172, S 8, H PM 82058, I/A 4 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 172, S 8, H PM 82058, I/A 3 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-07