SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Sant Antoni de Portmany
Provincia Illes Balears
Razón Social SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL SA
CIF A07187586
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonell Garcia Filiberto | Consejero | 25/04/2012 | |
Martinez Marchuret Jose Luis | Consejero | 25/04/2012 | |
Peiro Angel Angel | Presidente | 24/05/2011 | 25/04/2012 |
Peiro Angel Angel | Consejero | 24/05/2011 | 25/04/2012 |
Peiro Sola Angel | Consejero | 30/09/2011 | 25/04/2012 |
Peiro Sola Juan Jose | Consejero Delegado | 24/05/2011 | 25/04/2012 |
Peiro Sola Juan Jose | Consejero | 24/05/2011 | 25/04/2012 |
Sola Marti Jose Luis | Apoderado | 25/04/2012 | |
Sola Marti Jose Luis | Consejero | 24/05/2011 | 25/04/2012 |
Valero Castellano Salvador | Secretario | 25/04/2012 |
ACTOS BORME DE SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2, L 2, F 70, S 8, H IB 54, I/A 15 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-07
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2, L 2, F 70, S 8, H IB 54, I/A 15 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2, L 2, F 70, S 8, H IB 54, I/A 15 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2, L 2, F 70, S 8, H IB 54, I/A 15 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2, L 2, F 70, S 8, H IB 54, I/A 15 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2, L 2, F 70, S 8, H IB 54, I/A 14 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-133-07
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2, L 2, F 70, S 8, H IB 54, I/A 13 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-164-07