SAN JOSE 27 ARANJUEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Postas, 82
Código Postal 28300
Municipio Aranjuez
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAN JOSE 27 ARANJUEZ SL
CIF B88502208
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/10/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SAN JOSE 27 ARANJUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAN JOSE 27 ARANJUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcala Paris Felix | Administrador Solidario | 14/11/2019 | 13/12/2023 |
Barcala Paris Felix | Apoderado Solidario | 19/12/2019 | 13/12/2023 |
Barcala Paris Felix | Liquidador | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
Martinez Ortega Carlos | Apoderado Solidario | 19/12/2019 | 13/12/2023 |
Martinez Tirado Heliodoro | Administrador Solidario | 14/11/2019 | 12/04/2021 |
ACTOS BORME DE SAN JOSE 27 ARANJUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 133, S 8, H M 706778, I/A 6 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 133, S 8, H M 706778, I/A 6 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 133, S 8, H M 706778, I/A 6 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 133, S 8, H M 706778, I/A 6 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 133, S 8, H M 706778, I/A 5 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 133, S 8, H M 706778, I/A 4 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 132, S 8, H M 706778, I/A 3 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 96.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 131, S 8, H M 706778, I/A 2 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 130, S 8, H M 706778, I/A 1 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Dirección:C/ POSTAS, 82 (ARANJUEZ)
Comienzo de operaciones:17/10/19
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:Servicios de intermediación inmobiliaria de toda índole, tales como el alquiler, compraventa, promoción inmobiliaria y construcción de viviendas. Intermediación en las obras y reformas de todo tipo de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39776 , F 130, S 8, H M 706778, I/A 1 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28