SAN HONORATO SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social SAN HONORATO SA
CIF A36698298
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SAN HONORATO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAN HONORATO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Veiga Jose Angel | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 | 29/06/2012 |
Rosendo Martinez Antonio | Liquidador | 29/06/2012 | 29/06/2012 |
Rosendo Martinez Antonio | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 | 29/06/2012 |
ACTOS BORME DE SAN HONORATO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706, L 1706, F 5, S 8, H PO 15683, I/A 8 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706, L 1706, F 5, S 8, H PO 15683, I/A 8 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706, L 1706, F 5, S 8, H PO 15683, I/A 8 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-36
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706, L 1706, F 5, S 8, H PO 15683, I/A 8 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706, L 1706, F 5, S 8, H PO 15683, I/A 7 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-36