SAMURAN XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Iberre Barri, 5
Código Postal 48630
Municipio Gorliz
Provincia Bizkaia
Razón Social SAMURAN XXI SL
CIF B95666269
Capital Social 8300.0 Euros
Fecha de Constitución 04/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arteta Marina Jose Luis
VINCULACIONES DE SAMURAN XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMURAN XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arteta Marina Jose Luis | Liquidador | 30/08/2016 | 30/08/2016 |
Arteta Marina Jose Luis | Administrador Unico | 02/06/2014 | 30/08/2016 |
Arteta Marina Jose Luis | Socio Unico | 11/06/2014 | 30/08/2016 |
Borda Camino Jose Javier | Gerente | 23/11/2012 | 30/08/2016 |
MEDITERRANEAN SEARCH SL | Socio Unico | 17/11/2011 | 11/06/2014 |
Aregui Aranceta Jose Miguel | Administrador Unico | 02/06/2014 | |
Jose Miguel Arregui Aranceta | Administrador Unico | 19/09/2012 | 02/06/2014 |
MEDITERRANEAN SEARCH SL | Administrador Unico | 17/11/2011 | 19/09/2012 |
ACTOS BORME DE SAMURAN XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 69, S 8, H BI 59354, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 69, S 8, H BI 59354, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 69, S 8, H BI 59354, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 69, S 8, H BI 59354, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
- CONSULTORIA DE NEGOCIO, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DESARROLLO COMERCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 69, S 8, H BI 59354, I/A 6 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-48
- PLAZA IBERREBARRI 5 3º C (GORLIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 69, S 8, H BI 59354, I/A 6 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 69, S 8, H BI 59354, I/A 5 m (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 68, S 8, H BI 59354, I/A 5 H (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 68, S 8, H BI 59354, I/A 5 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-48
- C/ GRAN VIA, 19-21, 2º (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5250 , F 68, S 8, H BI 59354, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-48