SAMPOL DIGITAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social SAMPOL DIGITAL SL
CIF B07952047
Actividad Instalaciones eléctricas
Página Web www.sampol.com
Nombres Anteriores
- SAMPOL COMUNICACIONES SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SAMPOL DIGITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMPOL DIGITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Capella Perello | Apoderado | 28/12/2021 | |
Del Junco Cachero Juan Jose | Apoderado | 28/12/2021 | |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 11/12/2012 | 28/12/2021 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 02/10/2018 | 28/12/2021 |
SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL | Socio Unico | 13/03/2019 | 28/12/2021 |
SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL | Administrador Unico | 04/03/2019 | 28/12/2021 |
Sampol Massanet Juan Carlos | Apoderado | 02/08/2019 | 28/12/2021 |
Sampol Massanet Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 01/04/2019 | 28/12/2021 |
Sampol Massanet Maria Del Carmen | Apoderado | 28/12/2021 | |
Sampol Massanet Maria Del Carmen | Liquidador | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAMPOL DIGITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 158, S 8, H PM 32043, I/A 21 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 158, S 8, H PM 32043, I/A 21 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 158, S 8, H PM 32043, I/A 21 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 158, S 8, H PM 32043, I/A 21 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 158, S 8, H PM 32043, I/A 21 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 116, S 8, H PM 32043, I/A 20 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 116, S 8, H PM 32043, I/A 19 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 116, S 8, H PM 32043, I/A 18 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 116, S 8, H PM 32043, I/A 17 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 116, S 8, H PM 32043, I/A 17 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-07