SAMMAR SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAMMAR SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SAMMAR SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMMAR SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beistegui Chirapozu Elena | Secretario | 01/09/2011 | 20/12/2022 |
Beistegui Chirapozu Elena | Consejero | 01/09/2011 | 20/12/2022 |
Beistegui Chirapozu Isabel | Consejero | 01/09/2011 | 20/12/2022 |
Beistegui Chirapozu Isabel | Presidente | 01/09/2011 | 20/12/2022 |
Beistegui Chirapozu Isabel | Apoderado | 21/10/2013 | 20/12/2022 |
Beistegui Chirapozu Maria Elena | Consejero | 20/12/2022 | |
Beistegui Chirapozu Maria Elena | Secretario | 20/12/2022 | |
Beistegui Chirapozu Maria Elena | Liquidador Suplente | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Beistegui Chirapozu Maria Isabel | Liquidador | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Beistegui Chirapozu Maria Isabel | Presidente | 20/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAMMAR SICAV
- ACTIVOS SOBREVENIDOS Y BAJA DE LA SOCIEDAD EN CNMV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 37826, I/A 61 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 147, S 8, H M 37826, I/A 60 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 147, S 8, H M 37826, I/A 60 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 147, S 8, H M 37826, I/A 60 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Letrado Asesor
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 147, S 8, H M 37826, I/A 60 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 146, S 8, H M 37826, I/A 59 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 146, S 8, H M 37826, I/A 58 (23/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 146, S 8, H M 37826, I/A 57 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 146, S 8, H M 37826, I/A 56 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33518 , F 145, S 8, H M 37826, I/A 55 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28