SAMBADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Libreria, 11
Código Postal 47002
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAMBADOS SL
CIF B47766480
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 01/05/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAMBADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMBADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soto Gonzalez Armando | Administrador Unico | 29/01/2019 | 15/01/2024 |
Soto Gonzalez Armando | Liquidador | 15/01/2024 | 15/01/2024 |
Celestina Lima Leidiane | Administrador Mancomunado | 20/04/2017 | 29/01/2019 |
Soto Gonzalez Armando | Administrador Mancomunado | 20/04/2017 | 29/01/2019 |
ACTOS BORME DE SAMBADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 136, S 8, H VA 29018, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 136, S 8, H VA 29018, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 136, S 8, H VA 29018, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 136, S 8, H VA 29018, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 135, S 8, H VA 29018, I/A 2 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 135, S 8, H VA 29018, I/A 2 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 135, S 8, H VA 29018, I/A 2 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 133, S 8, H VA 29018, I/A 1 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-47
Dirección:C/ LIBRERIA 11 (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:01/05/17
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:a) Explotación de establecimientos hosteleros en toda su extensión y en cualquier tipo de local. b) Organización de conciertos y eventos de espectáculo en directo. c) Prestación de servicios de promoción comercial y venta de artículos de forma directa o en franquicia, diseño y ejecución de campañas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 133, S 8, H VA 29018, I/A 1 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-47