SAMANA HOSTELERIA Y EVENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Gradin, 45
Código Postal 36680
Municipio A Estrada
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAMANA HOSTELERIA Y EVENTOS SL
CIF B94178365
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 05/10/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bascuas Coto Manuel
VINCULACIONES DE SAMANA HOSTELERIA Y EVENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMANA HOSTELERIA Y EVENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bascuas Coto Manuel | Administrador Unico | 02/04/2019 | 24/05/2022 |
Bascuas Coto Manuel | Liquidador | 24/05/2022 | 24/05/2022 |
Bascuas Coto Manuel | Socio Unico | 02/04/2019 | 24/05/2022 |
Bascuas Coto Jose | Administrador Solidario | 07/11/2018 | 02/04/2019 |
Bascuas Coto Manuel | Administrador Solidario | 07/11/2018 | 02/04/2019 |
ACTOS BORME DE SAMANA HOSTELERIA Y EVENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 197, S 8, H PO 64265, I/A 3 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 197, S 8, H PO 64265, I/A 3 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 197, S 8, H PO 64265, I/A 3 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 197, S 8, H PO 64265, I/A 3 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-36
- En el Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra, en el que se tramita Ejecución de Títulos Judiciales número 15/2020, se ha dictado con fecha 24 de julio de 2.020 DECRETO por el Letrado de la Administración de Justicia Don Alberto López Luengo, el cual es FIRME, declarando a los ejecutados las sociedades SAMANA HOSTELERIA, S.L. y SAMANA HOSTELERIA Y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 196, S 8, H PO 64265, I/A 2 m (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-36
- C/ GRADIN 45 (ESTRADA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 196, S 8, H PO 64265, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 196, S 8, H PO 64265, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 196, S 8, H PO 64265, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 196, S 8, H PO 64265, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256, L 4256, F 196, S 8, H PO 64265, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-36