SAMABA TRADING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Peñalver, 2
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAMABA TRADING SL
CIF B86477916
Capital Social 53000.0 Euros
Actividad Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Fecha de Constitución 28/05/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario LUMASALVA SL
VINCULACIONES DE SAMABA TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMABA TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUMASALVA SL | Socio Unico | 18/07/2012 | 13/01/2015 |
Salvador Bachiller Luis | Liquidador | 09/06/2014 | 13/01/2015 |
Salvador Marquez Luis | Apoderado | 31/08/2012 | 13/01/2015 |
Salvador Bachiller Luis | Administrador Unico | 18/07/2012 | 09/06/2014 |
ACTOS BORME DE SAMABA TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 125, S 8, H M 542452, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 125, S 8, H M 542452, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 124, S 8, H M 542452, I/A 4 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 124, S 8, H M 542452, I/A 4 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 124, S 8, H M 542452, I/A 4 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
- C/ CONDE DE PEÑALVER - NUMERO 2, LOCAL 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 124, S 8, H M 542452, I/A 3 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 53.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 124, S 8, H M 542452, I/A 3 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 123, S 8, H M 542452, I/A 2 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 121, S 8, H M 542452, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 121, S 8, H M 542452, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28