SALVADOR RUBIO SL - EXTINGUIDA
Municipio Algeciras
Provincia Cádiz
Razón Social SALVADOR RUBIO SL
CIF B11005725
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SALVADOR RUBIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALVADOR RUBIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberola Rubio Maria Victoria | Liquidador Mancomunado | 16/01/2012 | 16/01/2012 |
Alberola Rubio Maria Victoria | Administrador Mancomunado | 15/12/2009 | 16/01/2012 |
Montoya Jimena Salvador | Liquidador Mancomunado | 16/01/2012 | 16/01/2012 |
Montoya Jimena Salvador | Administrador Mancomunado | 15/12/2009 | 16/01/2012 |
Montoya Jimena Victoria | Liquidador Mancomunado | 16/01/2012 | 16/01/2012 |
Montoya Jimenez Nuria Maria | Liquidador Mancomunado | 16/01/2012 | 16/01/2012 |
Montoya Jimenez Nuria Maria | Administrador Mancomunado | 15/12/2009 | 16/01/2012 |
Montoya Jimenez Victoria | Administrador Mancomunado | 15/12/2009 | 16/01/2012 |
Alberola Forner Jose | Consejero Delegado | 15/12/2009 | |
Alberola Forner Jose | Consejero | 15/12/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALVADOR RUBIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 151, S 8, H CA 11422, I/A 9 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 151, S 8, H CA 11422, I/A 9 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-11
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 151, S 8, H CA 11422, I/A 9 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-11
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 151, S 8, H CA 11422, I/A 9 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-2-11
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 151, S 8, H CA 11422, I/A 8 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 151, S 8, H CA 11422, I/A 8 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 151, S 8, H CA 11422, I/A 8 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-11