SALUD Y SANIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 243
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SALUD Y SANIDAD SL
CIF B66592015
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 01/09/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SALUD Y SANIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALUD Y SANIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Ejarque Ana Maria | Apoderado Solidario | 30/10/2015 | 22/08/2016 |
Batanero Used Francisco | Apoderado Solidario | 30/10/2015 | 22/08/2016 |
Santolalla Arbones Jose Ramon | Liquidador | 22/08/2016 | 22/08/2016 |
Santolalla Arbones Jose Ramon | Administrador Unico | 06/08/2015 | 22/08/2016 |
ACTOS BORME DE SALUD Y SANIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 128, S 8, H B 472311, I/A 6 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 128, S 8, H B 472311, I/A 6 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 128, S 8, H B 472311, I/A 6 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 128, S 8, H B 472311, I/A 5 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 127, S 8, H B 472311, I/A 4 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 127, S 8, H B 472311, I/A 3 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-08
- CL BALMES,243-247 ESC.B P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 126, S 8, H B 472311, I/A 2 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO JOSE RAMON SANTOLALLA ARBONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 126, S 8, H B 472311, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 126, S 8, H B 472311, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08
Dirección:CL CALABRIA NUM.277 P.5 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/09/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, DISTRIBUCION COMERCIAL, IMPORTACION Y EXPORTACION, PRESTACION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION, SERVICIOS EDUCATIVOS, SANITARIOS, DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44952 , F 126, S 8, H B 472311, I/A 1 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08