SALPEN SL - EXTINGUIDA
Municipio Zizurkil
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SALPEN SL
CIF B20167797
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SALPEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALPEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bastarrica Legorburu Juan Jose | Vicepresidente | 03/05/2011 | 08/02/2013 |
Estomba Alberdi Francisco Javier | Director Gerente | 17/02/2010 | 08/02/2013 |
Estomba Alberdi Francisco Javier | Secretario | 08/02/2013 | |
Estomba Alberdi Francisco Javier | Liquidador | 08/02/2013 | 08/02/2013 |
Sahuquillo De Leon Eduardo | Presidente | 03/05/2011 | 08/02/2013 |
Bastarrica Legorburu Juan Jose | Vicesecret. | 03/05/2011 | |
Guzman De La Puente Catalina | Vicepresidente | 03/05/2011 | |
Guzman De La Puente Catalina | Consejero | 03/05/2011 | |
Miguel Aguirre Maria Isabel | Consejero | 03/05/2011 | |
Uribarren Iturrieta Larrañaga Purificacion | Presidente | 03/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALPEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 221, S 8, H SS 4804, I/A 11 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 221, S 8, H SS 4804, I/A 11 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 221, S 8, H SS 4804, I/A 11 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 221, S 8, H SS 4804, I/A 11 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-1-20
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 221, S 8, H SS 4804, I/A 10 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-20
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 221, S 8, H SS 4804, I/A 10 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-20
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 220, S 8, H SS 4804, I/A 9 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-20
Director Gerente
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 220, S 8, H SS 4804, I/A 9 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-20