SALORO EXPLORATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Constitucion, 20
Código Postal 37255
Municipio Barruecopardo
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social SALORO EXPLORATION SL
CIF B37516226
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Extracción de otros minerales metálicos no férreos
Fecha de Constitución 24/04/2012
Nombres Anteriores
- ORMONDE GEOLOGIA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Nicol Stephen John
Propietario SALORO SL
VINCULACIONES DE SALORO EXPLORATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALORO EXPLORATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carroll Paul Anthony | Apoderado | 05/08/2016 | 13/12/2017 |
Carroll Paul Anthony | Apoderado | 12/01/2016 | 13/12/2017 |
Hernandez Hernandez Alfonso Jose | Apoderado Solidario | 10/05/2012 | 13/12/2017 |
Martin Buenadicha Roberto Fernando | Apoderado Solidario | 10/05/2012 | 13/12/2017 |
Nicol Stephen John | Administrador Unico | 19/04/2016 | 13/12/2017 |
Nicol Stephen John | Apoderado | 10/05/2012 | 13/12/2017 |
SALORO SL | Socio Unico | 17/06/2015 | 13/12/2017 |
Santos Corral Antonio | Apoderado | 21/06/2016 | 13/12/2017 |
Anderson Iain Kerr | Administrador Unico | 10/05/2012 | 19/04/2016 |
Ormonde Mining Bv | Socio Unico | 29/10/2014 | 17/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALORO EXPLORATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 96, S 8, H SA 14301, I/A 13 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-37
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 96, S 8, H SA 14301, I/A 13 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-37
- Modificado el artículo 7º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 96, S 8, H SA 14301, I/A 12 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 89, S 8, H SA 14301, I/A 11 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 89, S 8, H SA 14301, I/A 10 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-37
- PLAZA DE LA CONSTITUCION 20 (BARRUECOPARDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 89, S 8, H SA 14301, I/A 9 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-37
Empresa: ORMONDE GEOLOGIA SL
- SALORO EXPLORATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 88, S 8, H SA 14301, I/A 8 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-37
Empresa: ORMONDE GEOLOGIA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 88, S 8, H SA 14301, I/A 8 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-37
Empresa: ORMONDE GEOLOGIA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 88, S 8, H SA 14301, I/A 8 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-37
Empresa: ORMONDE GEOLOGIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 88, S 8, H SA 14301, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-37