SALMEPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Timanfaya, 2
Código Postal 35510
Municipio Tías
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SALMEPA SL
CIF B35453414
Capital Social 189254.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/11/1996
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BODEGAS STRATVS SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SALMEPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALMEPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS STRATVS SL | Administrador Unico | 01/04/2014 | 27/10/2017 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 11/11/2015 | 27/10/2017 |
Rosa Caraballo Juan Andres | Apoderado Solidario | 20/11/2015 | 27/10/2017 |
Rosa Caraballo Noelia | Apoderado Solidario | 20/11/2015 | 27/10/2017 |
Rosa Caraballo Raquel | Apoderado Solidario | 20/11/2015 | 27/10/2017 |
Rosa Caraballo Juan Andres | Apoderado Mancomunado | 17/12/2013 | 20/11/2015 |
Rosa Caraballo Noelia | Apoderado Mancomunado | 17/12/2013 | 20/11/2015 |
Rosa Caraballo Raquel | Apoderado Mancomunado | 17/12/2013 | 20/11/2015 |
Perez Cabrera Fayna | Apoderado | 28/05/2014 | |
BODEGAS STRATVS SL | Administrador Solidario | 14/03/2013 | 01/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALMEPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 148, S 8, H IL 412, I/A 22 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 148, S 8, H IL 412, I/A 22 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-35
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 148, S 8, H IL 412, I/A 21 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-35
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 147, S 8, H IL 412, I/A 20 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 147, S 8, H IL 412, I/A 19 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-35
- Sociedades absorbidas: GALERIAS ROSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 120, S 8, H IL 412, I/A 18 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 120, S 8, H IL 412, I/A 18 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-35
Capital Anterior: | 108.180,00 | Euros |
Aumento de capital: | 81.074,00 | Euros |
Capital Actual: | 189.254,00 | Euros |
Porcentaje: | 74,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 120, S 8, H IL 412, I/A 18 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 120, S 8, H IL 412, I/A 17 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 24 . Organo de Administración.. ARTICULO 22 .- Presidencia. . ARTICULO 23 : Acta de las Sesiones.. ARTICULO 25º - Representación de la Sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 120, S 8, H IL 412, I/A 16 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-35