SALINA SANTA MARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sevilla, S/N
Código Postal 41809
Municipio Albaida del Aljarafe
Provincia Sevilla
Razón Social SALINA SANTA MARIA SL
CIF B91821025
Capital Social 4774.0 Euros
Actividad Extracción de sal
Fecha de Constitución 09/06/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SALINA SANTA MARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALINA SANTA MARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Rodriguez Francisco Javier | Administrador Unico | 05/09/2014 | 29/03/2017 |
Rodriguez Rodriguez Francisco Javier | Socio Unico | 05/09/2014 | 22/11/2016 |
Garcia Manzano Manuel | Administrador Solidario | 24/06/2009 | 05/09/2014 |
Rodriguez Rodriguez Francisco Javier | Administrador Solidario | 24/06/2009 | 05/09/2014 |
ACTOS BORME DE SALINA SANTA MARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 191, S 8, H SE 83196, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 191, S 8, H SE 83196, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 191, S 8, H SE 83196, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 191, S 8, H SE 83196, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.674,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.774,00 | Euros |
Porcentaje: | 54,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 191, S 8, H SE 83196, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 191, S 8, H SE 83196, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 190, S 8, H SE 83196, I/A 3 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 190, S 8, H SE 83196, I/A 2 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 190, S 8, H SE 83196, I/A 2 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 190, S 8, H SE 83196, I/A 2 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41